[Atelier maths] Le problème de Mehdi

Mehdi et ses équipiers construisent un village.

Ils veulent construire 32 petites maisons, 13 grandes maisons et 2 forges.

4 petites maisons = 536 bois et 135 pierres,

1 grande maison = 817 bois et 315 pierres,

1 forge = 2716 bois et 3159 pierres.

1) Combien construisent-ils de bâtiments au total ?

2) Combien faut-il de bois pour construire le village ?

3) Combien faut-il de pierres pour construire le village ?

4) Combien faut-il de ressources au total pour construire le village ?

5) Combien faut-il de bois pour construire 16 petites maisons ?

Bon courage !

Mehdi

Ce contenu a été publié dans Les classes et ateliers, Mandela2. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

4 réponses à [Atelier maths] Le problème de Mehdi

  1. La classe Dinamo 1 dit :

    Bonjour Mehdi,
    Merci pour ton problème. Avec la classe Dinamo 1, nous avons cherché la question 1 et voici notre réponse.
    1. Ils construisent 47 bâtiments car 32+13+2=47

    Pour les questions 2, 3 et 4, Mathéo a cherché et voici ses réponses. Merci de nous dire si c’est juste. Si c’est faux, il recommencera ses calculs!
    2. 20341 bois
    3. 11493 pierres
    4. 31834 ressources

    Pour la question 5, Aïcha et Enola ont trouvé 2144 bois car 536 x 4 = 2144

  2. Mehdi dit :

    Bravo Mathéo, Aïcha et Enola ! Vous avez trouvé les bonnes réponses ! Je donnerai un encore plus difficile la prochaine fois ! Au revoir et bon travail.

  3. dinamo 2 dit :

    Bonjour, nous avons partagé les taches et voici les résultats de chacun :
    Tina à trouvé 47 bâtiments
    Mathias à compté le bois : 20341
    Johan les pierres : 11493
    Théo les ressources totales : 31834
    Nous avons ensuite calculé ensemble pour 16 maisons : 2144 de bois et 540 de pierres.
    Pour les calculs sur les petites maisons nous en avons profité pour revoir les produits en croix!

  4. La classe Cecof dit :

    1) 32 + 13 +2 = 47
    Ils construisent 47 bâtiments en tout.

    2) Pour les petites maisons: 32 x 536 : 4= 4288, nous avons utilisé 4 288 bois.
    Pour les grandes maisons 13 x 817= 10 621, nous avons utilisé 10 621 bois.
    Pour les deux forges, 2 x 2 716= 5 432, nous avons utilisé 5 432 bois.

    J’ai donc utilisé 4 288 + 10 621 + 5 432= 20 341

    3) Pour les petites maisons: 32 x 135 : 4= 1 080, nous avons utilisé 1 080 pierres.
    Pour les grandes maisons 13 x 315= 4 095, nous avons utilisé 4 095 pierres.
    Pour les deux forges, 2 x 3 159= 6 318, nous avons utilisé 6 318 pierres.
    En tout, j’ai donc utilisé 1 080 + 4 095 + 6 318= 11 493 pierres.

    4) Il faut en tout: 11 493 + 20 341= 31 834 ressources (bois + pierres)
    5) Il faut 16 x 536 : 4= 2144 bois.
    Merci Mehdi!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.